пятница, 17 февраля 2017 г.

Умножение на двузначное и трехзначное число

Вариант 2

1. Найди сумму двух произведений удобным способом.

315 * 75 и 315 * 25
248 * 8 и 248 * 2

2. Выполни умножение.

7629 * 26 =
408 * 204 =
16749 * 15 =


3. Вычисли значение выражения.

665 * 284 * (36421 - 119 * 306) =

4.  Реши задачу.

Машина ехала по дороге 2 часа со скоростью 85 км/ч, а затем выехала на шоссе и, увеличив скорость на 10 км/ч, ехала еще 3 часа. Сколько км проехала машина за все время?

5. Площадь прямоугольника 630 кв.см. Найди сумму длин его сторон если длина прямоугольника 90 см.

6. На складе было 900 листов железа. Половину этих листов потратили на крышу дома, а пятую часть на крышу сарая. Сколько листов железа осталось?

Комментариев нет: