пятница, 24 февраля 2017 г.


Умножение на двузначное 
и трехзначное число. 
Вариант 3

1. Найди сумму двух произведений удобным способом.

487 * 37 и 487 * 63
792 * 6 и 792 * 4

2. Выполни умножение

6384 * 76 =
608 * 504 =
17396 * 18 =


3. Вычисли значение выражения

190015 - 5217 * 35 + 114 * 903 =

4. Реши задачу

С одной пасеки получили от 24 ульев по 27 кг меда. С другой пасеки получили от 26 ульев по 28 кг меда. Пчелам оставили 1/8 всего этого меда. Сколько меда оставили пчелам?

5. Площадь прямоугольника 560 см. кв. Найди сумму длин его сторон, если длина прямоугольника равна 80 см.

6. Сколько центнеров зерна помещается на двух трехтонных грузовиках?

7. Начерти прямоугольник и квадрат с одинаковым периметром, равным 12 см. Найди площадь каждой фигуры.

Комментариев нет: